ymddiriedolwyr VALE AND DOWNLAND MUSEUM (WANTAGE)
Rhif yr elusen: 1126995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Michael Batstone | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
Giles Vaughan Dawson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Susan Jill Seymour | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
John Henry Smythe | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
||||
Jennifer Theresa Hannaby | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||
Dr Iain Robertson Cameron | Ymddiriedolwr | 27 May 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Rice | Ymddiriedolwr | 28 October 2015 |
|
|
||||
Graham Parker | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|||||
Julia Reynolds | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.