SOLA ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SOLA ARTS works to bring communities together through the arts and the alleviation of poverty. We have a specialist focus of working with refugees and asylum seekers and people from the BRM communities however, our activities work with all people of all backgrounds including people with disabilities, the elderly for example. We use the arts and Art Therapy as tools for empowering and enabling.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £34,432 o 6 gontract(au) llywodraeth a £8,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADELE SPIERS | Cadeirydd | 01 February 2004 |
|
|
||||
Hyatt Murshid | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||
Noel Urbain Barikumwe | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
NESRIN YOUSEF | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
LEE OMAR | Ymddiriedolwr | 25 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | 29/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.74k | £218.83k | £195.64k | £190.94k | £358.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.89k | £159.57k | £206.11k | £228.83k | £267.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.93k | £26.03k | £5.66k | £13.42k | £34.43k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.87k | £18.17k | N/A | £6.94k | £8.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 29 Ebrill 2021 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 29 Ebrill 2021 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 JULY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 13 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION OF ARTS PROJECTS. 2. THE RELIEF OF PERSONS WHO HAVE BECOME DISPLACED PERSONS OR REFUGEES FROM THE COUNTRIES OF THEIR ORIGIN OR DOMICILE BY REASONS OF HOSTILITIES, PERSECUTION, OPPRESSION, DISCRIMINATION, NATURAL DISTRESS OR OTHER LIKE CAUSES, AND THEIR FAMILIES AND DEPENDANTS WHO ARE IN CONDITIONS OR NEED, HARDSHIP AND DISTRESS. 3. ANY OTHER PURPOSES CHARITABLE BY LAW FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROOM 19
Sola Arts
Toxteth Town Hall
15 High Park Street
LIVERPOOL
L8 8DX
- Ffôn:
- 01517268440
- E-bost:
- info@solaarts.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window