Hanes ariannol HOPE FOR THE YOUNG LIMITED

Rhif yr elusen: 1127017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £121.46k £208.51k £229.14k £308.65k £600.85k
Cyfanswm gwariant £122.36k £163.64k £197.24k £247.43k £441.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £7.83k £7.60k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.42k N/A £7.31k £155.73k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £594.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £6.35k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £417.76k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £24.08k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0