Hanes ariannol STOCKTON HEATH FESTIVAL TRUST

Rhif yr elusen: 1127698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.61k £161 £1.94k £39.44k £36.06k
Cyfanswm gwariant £44.37k £2.51k £2.42k £38.74k £43.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.35k N/A N/A £5.90k £6.20k