Hanes ariannol CARTERTON COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1127059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.51k | £63.11k | £65.14k | £67.38k | £87.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.40k | £70.46k | £60.54k | £71.25k | £88.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.06k | £35.72k | £4.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.