ymddiriedolwyr CARTERTON COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1127059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Harrington | Cadeirydd | 23 October 2018 |
|
|
||||
Elaine Hatton | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
David Richard Melvin | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Jill Bull | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Wendy Atkinson | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|||||
Nathan Luke Holcombe | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
GREVILLE ELIZABETH TREVELYAN | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.