Hanes ariannol SCHOOL FOOD MATTERS

Rhif yr elusen: 1134094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.14m £1.52m £802.04k £1.22m £1.22m
Cyfanswm gwariant £1.09m £1.46m £930.99k £1.19m £1.19m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.11k £22.56k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £66.71k £197.89k £27.07k £66.94k £28.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.06m £1.20m £768.79k £1.01m £1.18m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.29k £192 £54 £1.15k £3.65k
Incwm - Arall £11.26k £122.39k £6.14k £139.66k £2.57k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.08m £1.44m £911.57k £1.17m £1.17m
Gwariant - Ar godi arian £14.26k £16.10k £19.42k £20.21k £20.80k
Gwariant - Llywodraethu £1.20k £6.00k £4.44k £86.52k £90.34k
Gwariant - Sefydliad grantiau £62.84k £58.58k £63.37k £78.25k £62.52k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0