INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITY PRESIDENTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IAUP and its membership provides public benefit by (1) focusing the support of global higher education on behalf of issues on the agenda of the United Nations; (2) furthering role of higher education in promoting international understanding and global social change; and (3) capacity building and leadership development within the higher education sector itself, particularly in the global south.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bangladesh
- De Affrica
- Japan
- Mecsico
- Sbaen
- Tsieina
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 23 Medi 2010: Cofrestrwyd
- IAUP (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabur Khan | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Dr Thomas David Morales | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Dr Letlhokwa George Mpedi | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Tatsuro Tanioka | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Brent Thomas White | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|
||||
Fernando Galvan Reula | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Fernando Leon-Garcia | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Shawn Shiaochun Chen | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Dr NICHOLAS DAVID JAMES BALDWIN | Ymddiriedolwr | 11 August 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.63k | £20.02k | £27.79k | £53.05k | £84.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.57k | £44.55k | £43.21k | £23.96k | £29.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 26 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/09/2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/02/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/08/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24/07/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE "OBJECTS") ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT 1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, SCIENCE, THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE; 2) THE ADVANCEMENT OF HUMAN RIGHTS INCLUDING WITHOUT LIMITATION BY (A) RAISING AWARENESS AND ADVANCING EDUCATION IN RELATION TO HUMAN RIGHTS, AND (B) PROMOTING PUBLIC SUPPORT AND RESPECT FOR HUMAN RIGHTS; AND 3) THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY, RECONCILIATION AND EQUALITY AND DIVERSITY INCLUDING WITHOUT LIMITATION BY (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN RELATION TO SUCH MATTERS AND (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING AND CO-OPERATION BETWEEN PEOPLE FROM DIVERSE BACKGROUNDS, EACH TO BE ACHIEVED BY FACILITATING THE DEVELOPMENT OF, AND CO-OPERATION BETWEEN, UNIVERSITIES AND OTHER INSTITUTIONS AROUND THE WORLD.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEIGH CHRISTOU & CO
LEOFRIC HOUSE
18B BINLEY ROAD
COVENTRY
CV3 1JN
- Ffôn:
- 001 (614) 256 4441
- E-bost:
- presidency@iaup.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window