Venturers Trust Endowment Fund

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide funding for activities in the Venturers Trust schools to advance the educational offering to the pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
- COLSTON'S GIRLS' SCHOOL ACADEMY ENDOWMENT FUND (Enw blaenorol)
- COLSTON'S GIRLS' SCHOOL TRUST ENDOWMENT FUND (Enw blaenorol)
- COLSTON'S GIRLS' SCHOOL TRUST ENDOWMENT FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMV Trustee Company Limited | Ymddiriedolwr | 13 September 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.99k | £89.24k | £130.85k | £137.64k | £247.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.36k | £61.79k | £228.79k | £149.14k | £161.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31/08/2008 AS AMENDED ON 14/11/2012 AS AMENDED ON 01 SEP 2012 AS AMENDED BY ORDER DATED 02 MAY 2019 as amended on 04 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 25 THROUGH (1) THE PROVISION, MAINTENANCE AND SUPPORT OF THE SCHOOLS (2) THE SUPPORT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES ANYWHERE IN THE AREA OF BENEFIT (3) THE PROVISION OF BURSARIES, SCHOLARSHIPS, GRANTS OR OTHER PAYMENTS TO YOUNG PEOPLE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE TO ASSIST THEM IN PURSUING THEIR EDUCATION EITHER AT THE SCHOOLS OR ELSEWHERE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, BRISTOL CITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SOCIETY OF MERCHANT VENTURERS
MERCHANTS HALL
THE PROMENADE
CLIFTON DOWN
BRISTOL
BS8 3NH
- Ffôn:
- 0117 973 8058
- E-bost:
- info@venturerstrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window