ymddiriedolwyr KIRIMA LIMITED
Rhif yr elusen: 1128290
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Alan Barber | Cadeirydd | 19 January 2018 |
|
|
||||
John Rutherford | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
||||
Thomas Brown | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
SARAH BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
Adrian Parker | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
||||
DR JOHN RICHMOND LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev NIGEL LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA CHALLENDER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr Karen Jane Sennett | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.