CHESS VALLEY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chess Valley University of The Third Age is a learning co-operative for people of retirement age which enables members to share a variety of educational, creative, social and leisure activities. Each activity group meets once or twice a month and learning programmes are decided by the group. General meetings, with an invited speaker, are held once a month and are open to all the membership.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
- CHESS VALLEY U3A (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Robert Cadle | Cadeirydd | 13 June 2019 |
|
|
||||
Susan Broad | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Peter Windsor | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
West Marshall | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
James Clark Wilkie | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
John Bunyan | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Geoffrey Graham Naylor | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
VALERIE GARROOD | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Cobb | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.19k | £25.42k | £34.35k | £57.03k | £61.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.71k | £15.23k | £32.25k | £59.30k | £61.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 OCTOBER 2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
AMERSHAM, CHESHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Restharrow
Fox Lane
Holmer Green
HIGH WYCOMBE
HP15 6SA
- Ffôn:
- 07889 732291
- E-bost:
- chairman@cvu3a.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window