Hanes ariannol UNSEEN (UK)
Rhif yr elusen: 1127620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38m | £2.24m | £2.32m | £2.46m | £3.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.53m | £2.42m | £2.25m | £2.25m | £3.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £715.10k | £695.77k | £990.87k | £1.10m | £1.20m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £188.47k | £189.88k | £187.78k | £69.45k | £188.88k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £459.89k | £871.11k | £802.36k | £704.32k | £639.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £68.68k | £15 | £27 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.85m | £1.35m | £1.53m | £1.75m | £2.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £7.50k | £18.28k | £6.08k | £5.92k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.19m | £2.00m | £2.02m | £2.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.36k | £227.02k | £252.13k | £229.48k | £295.50k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.14k | £0 | £26.20k | £2.87k | £30.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.