BIDDICK SPORTS COLLEGE COMMUNITY GYMNASTICS CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Biddick Gymnastics Community Sports College, Washington, continues to provides training for children of all ages. We hold at home competitions and displays, which includes all types of gymnasts at different levels, the most recent being the North of England floor and vault competition. On 8/9 and 14/15 May we have gymnasts at Stoke for the Schools and NDP Tumbling competition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Sunderland
Llywodraethu
- 17 Tachwedd 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1157471 NORTHERN HOPE CENTRE LIMITED
- 26 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
- 17 Tachwedd 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.85k | £17.93k | £16.42k | £42.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.65k | £19.32k | £22.52k | £47.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 30 Gorffennaf 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | 06 Medi 2013 | 38 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE YOUNG PEOPLE OF WASHINGTON AND SURROUNDING AREAS IN TYNE AND WEAR, BY THE PROVISION OF FACILITIES AND COACHING OF GYMNASTICS.
Maes buddion
TYNE AND WEAR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window