ymddiriedolwyr BROADSHIRES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1128479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaylie Offord | Cadeirydd | 15 May 2023 |
|
|
||||
Chloe Nicoll | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Abigail Fuller | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Heather Coop | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Tamsin Carter Jones | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Lisa Howlett | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Karen Downs | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Sophie Leccisotti | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.