ymddiriedolwyr THE BRITISH ASSOCIATION OF UROLOGICAL SURGEONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1127044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN PEARCE | Cadeirydd | 16 June 2015 |
|
|||||
Rachel Mary Morrison | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Mohammad Belal | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Muhammad Shabi Ahmad | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Joe Philip | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Iqbal Shergill | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Lisa Dodgshon | Ymddiriedolwr | 28 February 2021 |
|
|||||
Susan Fiona Willis | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.