Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WITH ST PETER MALDON
Rhif yr elusen: 1127067

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Heather Mary Ann Atkinson | Cadeirydd | 22 February 2024 |
|
|||||
David Presswell | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
JENNIFER CLINCH | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||
PAUL TAYLOR | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
blyth elisabeth stephenson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
stebbens hopkins | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Colin Robert Brown | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
MARGARET ELIZABETH PEGLER | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
barbara gale | Ymddiriedolwr | 04 July 2014 |
|
|
||||
JULIE OVENDEN | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
SUSAN MARY FREDERICK | Ymddiriedolwr | 15 May 2012 |
|
|
||||
Michael Kneller | Ymddiriedolwr | 07 May 2012 |
|
|
||||
DENNIS JOHN JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN VERONICA TROPMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EDWARD GEORGE SEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.