Hanes ariannol UK CHRISTIAN SCHOOLS LTD

Rhif yr elusen: 1127150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.08k £135.08k £159.58k £416.00k £250.06k
Cyfanswm gwariant £81.95k £94.82k £103.23k £182.82k £331.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A