Hanes ariannol SUSSEX PATHWAYS LIMITED
Rhif yr elusen: 1127086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.12k | £154.15k | £133.69k | £205.32k | £303.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.45k | £157.00k | £121.76k | £173.68k | £254.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £227.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.