ymddiriedolwyr SUSSEX PATHWAYS LIMITED
Rhif yr elusen: 1127086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Coombes | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Georgia Frances Ratcliff | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Paul Sellings | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Stephen Charles Fradley | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Violet Ljubica Hancock DL | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Andrew John Milton-Thompson MA, MBA | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||
Christopher Charles Thomas | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
ADRIAN TURNER | Ymddiriedolwr | 23 January 2013 |
|
|
||||
PAULINE ANGELA PRIOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.