Hanes ariannol THE LAWRENCE BURNS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1129579
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £19.51k £10.75k £400 £0 £0
Cyfanswm gwariant £15.30k £16.21k £1.00k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0