Heads Up Leicester Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Heads Up Leicester supports families through life's challenges via groupwork and individual support for children, young people and their parents / carers across Leicester, Leicestershire and Rutland.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £314,996 o 4 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- CENTRE FOR FUN AND FAMILIES LTD (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Ennis Render | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|||||
Moira O'Hagan | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Julie Drake | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Annie Peel | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
DAVID NEVILLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £445.26k | £486.96k | £410.63k | £507.62k | £321.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £430.07k | £449.31k | £431.67k | £463.11k | £320.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £358.00k | £200.05k | £145.11k | £399.34k | £315.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £112.91k | £119.36k | £3.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £4.56k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £498.66k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £285 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £4.11k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £459.46k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.65k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.65k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Mawrth 2025 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Mawrth 2025 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mawrth 2025 | 415 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Mawrth 2025 | 415 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ARTICLES OF ASSOCIATION 2 DECEMBER 2008 as amended on 29 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE FAMILIES AND THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE, THE IMPORTANCE OF SOUND RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN FOR THE MAINTENANCE AND ENRICHMENT OF FAMILY LIFE AND GOOD INTER-PERSONAL COMMUNICATION BETWEEN ADULTS AND CHILDREN PARTICULARLY, THOUGH NOT EXCLUSIVELY WITHIN FAMILIES, AND TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION AND WELFARE OF FAMILIES AND THEIR MEMBERS BEING IN NEED BY REASON OF THEIR CIRCUMSTANCES OR THEIR PHYSICAL, EMOTIONAL OR SPIRITUAL STATE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Grove Community Hub
12 Cort Crescent
LEICESTER
LE3 1QZ
- Ffôn:
- 01162234254
- E-bost:
- hello@headsupleicester.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window