Hanes ariannol INSPIRE NOTTINGHAM

Rhif yr elusen: 1129709
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 95 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £206.90k £187.59k £186.11k £152.71k £129.59k
Cyfanswm gwariant £198.59k £176.67k £132.02k £151.67k £156.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A