THE UNIVERSITIES' CHAPLAINCY IN LEEDS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Universities' Chaplaincy in Leeds Trust serves the University of Leeds, Leeds Beckett University, Leeds Arts University and University of Law ( Leeds); supporting the spiritual welfare of students and staff of all faiths and world views. The key aspects of our day to day commitments are: pastoral care, spirituality , worship, ethics and values; community building and community cohesion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Professor Simon John Robinson | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
Rev Rosalind May Selby | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Professor Peter Howdle | Ymddiriedolwr | 09 January 2025 |
|
|||||
Michael Geoffrey John Byde | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|||||
Dr Tamara Wilson | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Dr Adalberto Arrigoni | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Charles Maluila | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Professor Veronica Margaret O'Mara | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Prof Phil Cardew | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Rev Lynne Grey | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
Thomas Charles William Shaw | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN KELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr Darron William Dixon-Hardy CEng FIMMM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.43k | £85.63k | £80.52k | £84.80k | £97.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.05k | £72.55k | £74.01k | £80.47k | £83.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £682 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 SEPTEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 11 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE TO PROMOTE THE CHRISTIAN RELIGION IN LEEDS AND ELSEWHERE BY THE PROVISION OF PREMISES, FACILITIES, MAINTENANCE, PERSONNEL, SUPPORT, ENCOURAGEMENT AND SUCH OTHER SERVICES AS THE CHARITY MAY FROM RIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE FOR: 3.1 THE WORK AND MINISTRY OF THE PERSONS APPOINTED TO UNDERTAKE RELIGIOUS SERVICES, COUNSELLING AND GIVE SPIRITUAL DIRECTION AND TO BE CHAPLAINS = (INCLUDING LAY WORKERS) AT THE UNIVERSITY OF LEEDS AND/OR LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY AND THEIR AFFILIATED INSTITUTIONS OR ANY OF THEM; AND 3.2 ADVICE AND COUNSELLING ON THE EDUCATION AND WELLBEING OF STUDENTS, STAFF AND MEMBERS OF SUCH UNIVERSITIES.
Maes buddion
LEEDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
UNIVERSITY OF LEEDS
WOODHOUSE LANE
LEEDS
LS2 9JT
- Ffôn:
- 01133435071
- E-bost:
- chaplaincy@leeds.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window