EDUCATION AFRICA (UK)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support for educational and humanitatian projects in sub saharan Africa
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Botswana
- Cenia
- De Affrica
- Gabon
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Lesotho
- Malawi
- Mosambic
- Namibia
- Nigeria
- Rwanda
- Senegal
- Uganda
- Zambia
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- 11 Ebrill 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | |
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2012 | 21 Mawrth 2013 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2011 | 03 Hydref 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | 06 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 OCTOBER 2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF DISADVANTAGED COMMUNITIES WITHIN SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES THROUGH THE PROVISION OF FUNDS AND FINANCIAL ASSISTANCE, AIMED AT PROVIDING EDUCATIONAL PROGRAMMES AND PROJECTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window