WEST LONDON SOMALILAND COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WLSC provides IAG, tuitions for children from key stage 2 and onward and recreational trips. It also organises workshops for its beneficiaries to address issues of concerns like education, social inclusion and parenting. Annually, WLSC organises the Somaliland Community achievement Award and the celebration of Somaliland national day.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Llundain
- Ealing
- Harrow
- Hillingdon
- Hounslow
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liban Abadid | Cadeirydd | 17 January 2021 |
|
|
||||
Ahmed Aden | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Ismail Jama Askar | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Abdilaahi Warsama | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
AXEM Youssuf | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.12k | £117.68k | £72.47k | £27.33k | £34.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.76k | £80.19k | £74.60k | £57.83k | £28.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £20.19k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Mawrth 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Mawrth 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Chwefror 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Chwefror 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MARCH 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 7 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE SOMALILANDERS CITIZENS IN WEST LONDON BY: = (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING; = (B) THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS; = (C) THE PROMOTION OF GOOD HEALTH; AND = (D) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2. TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC ON ALL ASPECTS OF THE SOMALILAND HISTORY AND CULTURE.
Maes buddion
WEST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
West London Somaliland Community Centre
80 East Avenue
HAYES
Middlesex
UB3 2HR
- Ffôn:
- 0208 848 1180
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window