ymddiriedolwyr DISCOVERING OLD WELSH HOUSES GROUP
Rhif yr elusen: 1131782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANICE A DALE | Cadeirydd | 24 March 2013 |
|
|
||||
Alison Montgomery | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Gillian Anne Jones | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Rosemary Elizabeth Brotherton | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Jane Parry-Evans | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||
Eleanor Jane Carpenter | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||
Dr Martin Cherry PhD FSA | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|||||
zoe henderson | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|||||
DR WALLY BARR | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
PETER MASTERS | Ymddiriedolwr | 24 March 2013 |
|
|
||||
RICHARD CUTHBERTSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET JANE DUNN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.