Ymddiriedolwyr LIMESTONE HOUSE (ELMTON AND CRESWELL VILLAGE COMPANY)
Rhif yr elusen: 1128286

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Bellis | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Philip Lomax | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
CARL STERLAND | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Helen Dayson | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Rev KEITH HODGSON | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Stephen Greenwood | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
RICHARD HAIGH | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Denice Smith | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.