Hanes ariannol FITZWILLIAM COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.71m | £10.53m | £9.38m | £12.73m | £14.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.43m | £10.57m | £10.38m | £13.75m | £13.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.97m | £2.10m | £1.96m | £4.01m | £2.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.85m | £938.27k | £182.14k | £807.20k | £1.94m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.34m | £7.45m | £7.16m | £9.01m | £9.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.02m | £467.58k | £354.95k | £1.69m | £732.04k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £572.02k | £510.39k | £434.90k | £594.63k | £1.14m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £203.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £132.00k | £440.48k | £300.65k | £180.31k | £500.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.53m | £9.05m | £9.38m | £12.36m | £13.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.90m | £1.53m | £997.59k | £1.39m | £261.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £142.21k | £140.16k | £145.17k | £175.97k | £657.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.