FITZWILLIAM COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity are: 1) to advance Education, Religion, Learning & Research in the University of Cambridge and 2) to provide a College wherein members of the University may work for Degrees in the University or may carry out postgraduate or other special studies at Cambridge.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£19,215,560
Roddion a chymynroddion | £4.79m | |
Weithgareddau elusennol | £9.79m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.89m | |
Buddsoddiadau | £1.59m | |
Arall | £160.85k |
Cyfanswm gwariant:
£13,496,033
Codi arian | £290.42k | |
Weithgareddau elusennol | £10.99m | |
Arall | £2.22m |
£5,465,531 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.51m | |
Gwariant elusennol | £10.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.72m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.51m | |
Gwariant elusennol | £10.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £11.19m |
Pobl

158 Gweithwyr
62 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1125771 FITZWILLIAM INFORMATION SERVICES TRUST LIMITED
- 16 Awst 2010: Cofrestrwyd
- FITZWILLIAM COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
62 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic de Cogan | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
David Samuel Hardman | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Natalie Camille Morningstar | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Rebecca Emily Heath | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Benjamin David Guy | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Prof Esra Ozyurek Baer | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Dr Itai Massad | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Mekayla Storer | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Alexander Carter | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Professor Andreas Vlachos | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Alexander Cullen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anke Arentsen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anna Heenan | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Nelson Saul | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Qixiang Cheng | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Saeed Kayhanian | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Timothy Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Davide Luca | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Isaias Fanlo Gonzalez | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Peter Kristen O'Connor | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Dr Elisa Galliano | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Roderick Giles Cantrill | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor Srinivasan Keshav FRSC | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Professor Giles Oldroyd | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Baroness Sally Morgan | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Stevie Martin | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Olenka Pevny | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Celine Marie Anne Vidal | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Jean-Michel Johnston | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Jonathan Rogers | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Dr AARON D'SA | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL HUGH KENNY | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Dr RICHARD CHARLES POWELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Dr CHRISTOS GENAKOS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR IANTHI MARIA TSIMPLI | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Dr NICOLA JONES | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Dr GABRIEL GLICKMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr JULIA GUARNERI | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr SUBHA MUKHERJI | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Dr STEPHEN SAWIAK | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Dr KASIA JANE BODDY | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
Dr ANDREW JARDINE | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
||||
Dr MATTHEW WINGATE | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
PROF BHASKAR VIRA | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
Dr ANNA MARIA WATSON | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
FRANCIS KNIGHTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR DAVID ANTHONY COOMES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ANDREW WHEATLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR DAVID ANTHONY CARDWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER JASON RENTFROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DILKUSH ROBERT OPHREM ABAYASEKARA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PAUL ANTONY CHIRICO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor SIMON GATHERCOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JONATHAN MICHAEL CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KOUROSH SAEB-PARSY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF EPAMINONDAS MASTORAKOS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SARA OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALEXEI KOVALEV | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RACHEL DEBORAH CAMINA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF JAMES ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.53m | £9.38m | £12.73m | £14.89m | £17.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.57m | £10.38m | £13.75m | £13.76m | £13.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.10m | £1.96m | £4.01m | £2.39m | £4.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £938.27k | £182.14k | £807.20k | £1.94m | £2.89m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.45m | £7.16m | £9.01m | £9.21m | £9.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £467.58k | £354.95k | £1.69m | £732.04k | £1.83m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £510.39k | £434.90k | £594.63k | £1.14m | £1.59m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £203.12k | £160.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £440.48k | £300.65k | £180.31k | £500.48k | £1.71m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.05m | £9.38m | £12.36m | £13.50m | £10.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.53m | £997.59k | £1.39m | £261.42k | £290.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £140.16k | £145.17k | £175.97k | £657.72k | £667.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.22m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £73.25m | £75.43m | £74.53m | £73.33m | £72.27m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £74.67m | £86.07m | £95.10m | £96.05m | £101.63m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.47m | £1.30m | £19.18m | £20.37m | £24.57m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.98m | -£3.91m | -£2.68m | -£1.70m | £330.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £12.25m | £15.45m | £32.93m | £33.42m | £32.80m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 21 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Mehefin 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF 28 JULY 1966 AND STATUTES LAST AMENDED 8 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE EDUCATION, RELIGION, LEARNING AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY. B) TO PROVIDE A COLLEGE WHEREIN MEMBERS OF THE UNIVERSITY MAY WORK FOR DEGREES IN THE UNIVERSITY OR MAY CARRY OUT POSTGRADUATE OR OTHER SPECIAL STUDIES AT CAMBRIDGE.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FITZWILLIAM COLLEGE
STOREYS WAY
CAMBRIDGE
CB3 0DG
- Ffôn:
- 01223332067
- E-bost:
- bursar@fitz.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window