ymddiriedolwyr FITZWILLIAM COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
64 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Benjamin David Guy | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Prof Esra Ozyurek Baer | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Dr Mekayla Storer | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Lisa Mullen | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Itai Massad | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Gabriel Duckels | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Alexander Carter | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Anna Heenan | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Georgina Cannon | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Alexander Cullen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anke Arentsen | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor Andreas Vlachos | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Saeed Kayhanian | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Nelson Saul | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Qixiang Cheng | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Emily Ann Lees | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Williams | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Davide Luca | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Caitlin Patricia Alma Harvey | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Isaias Fanlo Gonzalez | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Peter Kristen O'Connor | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||
Dr Elisa Galliano | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Roderick Giles Cantrill | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor Srinivasan Keshav FRSC | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Professor Giles Oldroyd | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Baroness Sally Morgan | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Olenka Pevny | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Stevie Martin | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Celine Marie Anne Vidal | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Jean-Michel Johnston | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Jonathan Rogers | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Dr BENEDICT WIEDEMANN | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Dr AARON D'SA | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR MICHAEL HUGH KENNY | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Dr RICHARD CHARLES POWELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Dr CHRISTOS GENAKOS | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
PROFESSOR IANTHI MARIA TSIMPLI | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Dr NICOLA JONES | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Dr JULIA GUARNERI | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr GABRIEL GLICKMAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr SUBHA MUKHERJI | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Dr STEPHEN SAWIAK | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
Dr KASIA JANE BODDY | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
Dr ANDREW JARDINE | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
||||
Dr MATTHEW WINGATE | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
PROF BHASKAR VIRA | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
Dr ANNA MARIA WATSON | Ymddiriedolwr | 12 December 2011 |
|
|
||||
FRANCIS KNIGHTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR DAVID ANTHONY COOMES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ANDREW WHEATLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor SIMON GATHERCOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR DAVID ANTHONY CARDWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER JASON RENTFROW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JOHN LEIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DILKUSH ROBERT OPHREM ABAYASEKARA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PAUL ANTONY CHIRICO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF EPAMINONDAS MASTORAKOS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr JONATHAN MICHAEL CULLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr KOUROSH SAEB-PARSY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr SARA OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALEXEI KOVALEV | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RACHEL DEBORAH CAMINA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROF JAMES ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.