NEW LIFE COMMUNITY CHURCH (LEIGHTON BUZZARD)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mission Support: To further the Gospel internationally through means of training, finance and prayer. Discipleship and training: To use resources in order to equip others to achieve charitable objectives. Community Outreach: To impact our local community with hope and restoration through the Gospel. Children and Youth: To provide engaging and relevant opportunities for our young people to develop
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1141928 SORTED COUNSELLING SERVICES
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1109107 BUZZER BUSES (DIAL A RIDE) LTD
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1108837 HOME-START UK
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1075789 KIDS OUT UK
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 285908 WORLD VISION UK
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1062573 COMMUNITY ACTION ROMANIA
- 26 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1182990 LEIGHTON-LINSLADE HOMELESS SERVICE
- 23 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
- 26 Awst 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.39k | £29.25k | £15.51k | £14.22k | £14.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.58k | £61.17k | £15.66k | £16.88k | £11.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 29 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 29 Hydref 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 5 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN LEIGHTON BUZZARD IN THE COUNTY OF BEDFORDSHIRE AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST. TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN LEIGHTON BUZZARD AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
GLOBAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window