ymddiriedolwyr THE CHANTRY SINGERS (GUILDFORD)
Rhif yr elusen: 1128357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Malcolm Trundle | Cadeirydd | 27 September 2022 |
|
|
||||
James Anthony George Tickle | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Richard Henry Buckman-Drage | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
Gillian Wheeler | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Mary Lilian Childs | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
||||
PHILIPPA DALE WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Rennison | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.