Ymddiriedolwyr North Wales Rivers Trust Ltd
Rhif yr elusen: 1127415

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Nathali Fenner | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Philip Ferguson | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Dr Nigel James Milner | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Richard White | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Alan James Winstone | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN WHITE | Ymddiriedolwr | 17 August 2013 |
|
|
||||
ROGER THOMAS | Ymddiriedolwr | 17 August 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.