SHELTERED HOUSING UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the needs of elderly and vulnerable residents of sheltered housing in particular but not exclusively by ensuring the provision of housing support services and promoting high standards of operation in sheltered housing schemes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 April 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 248031 THE ALLEN LANE FOUNDATION
- 06 Medi 2010: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2015 | 15/04/2016 | 15/04/2017 | 15/04/2018 | 15/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79k | £10 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.30k | £649 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2019 | 15 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2018 | 20 Mawrth 2019 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2017 | 21 Mehefin 2018 | 126 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF ELDERLY AND VULNERABLE RESIDENTS OF SHELTERED HOUSING IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ENSURING THE PROVISION OF HOUSING SUPPORT SERVICES AND PROMOTING HIGH STANDARDS OF OPERATION IN SHELTERED HOUSING SCHEMES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window