UK FRIENDS OF THE SCHNEIDER CHILDREN'S HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising for the purpose of sending money to the Schneider Childrens Medical Center of Israel for the purchase of medical equipment. During this financial year, payments were sent for the purchase of five separate items, all of which had been specially requested by the hospital
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Barnet
- Enfield
- Swydd Hertford
- Israel
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zena Behrman | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|||||
Jonathan Harry Samuel Arkush | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|
||||
Dr DAVID PHILIP LIPKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN ROSENBAUM BDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.34k | £107.76k | £50.49k | £66.82k | £157.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.51k | £105.33k | £48.39k | £72.00k | £140.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF POVERTY DISTRESS SICKNESS OR SUFFERING BY APPROPRIATE CHARITABLE (WHETHER MEDICAL, REHABILITATIVE, FINANCIAL OR OTHER) ASSISTANCE BY PROVISION OF MEDICAL AID TO THE NEEDY IN ISRAEL (B) TO RELIEVE SICKNESS AMONG CHILDREN IN ISRAEL THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE SCHNEIDER CHILDREN'S MEDICAL CENTRE AND OTHER HOSPITALS IN ISRAEL PROVIDING MEDICAL CARE FOR CHILDREN (C) TO PRESERVE THE HEALTH OF CHILDREN RESIDING IN ISRAEL THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THE SCHNEIDER CHILDREN'S MEDICAL CENTRE AND OTHER HOSPITALS IN ISRAEL TOWARDS THE COSTS OF BUILDING NEW MEDICAL HOSPITALS, MAINTAINING EXISTING MEDICAL HOSPITALS AND ASSISTING TOWARDS THE COST OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES FOR SUCH HOSPITALS (D) WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING TO MAKE GRANTS OR PAYMENTS TO CHARITABLE ASSOCIATIONS TRUSTS SOCIETIES OR CORPORATIONS FOR OR WHOSE OBJECTS INCLUDE THE CHARITABLE PURPOSES HEREINBEFORE DESCRIBED
Maes buddion
ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HON TREASURER'S OFFICE
29 THE RISE
ELSTREE
BOREHAMWOOD
WD6 3JR
- Ffôn:
- 02089536474
- E-bost:
- james.larholt@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window