THE OPTIMUM HEALTH CLINIC FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The role of our charity is to relieve sickness, poor health and disability and to promote optimal healing and physical wellbeing through the provision, study and research of integrative medicine, initially for sufferers of Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) and later for sufferers of other serious and chronic illnesses.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Medi 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN NORMAN HATTON | Cadeirydd | 22 November 2011 |
|
|
||||
Gary Lee | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Alexander Howard | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Glynn Gratrix | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.97k | £34.57k | £1.69k | £996 | £996 | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.38k | £34.25k | £5.77k | £396 | £396 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2023 | 293 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Mai 2022 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Mai 2022 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/12/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/05/2015
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, POOR HEALTH AND DISABILITY AND TO PROMOTE OPTIMAL HEALING AND PHYSICAL AND MENTAL WELLBEING THROUGH THE PROVISION, STUDY AND RESEARCH OF INTEGRATIVE MEDICINE, WHICH WE DEFINE TO BE A COMBINATION OF PRACTICES AND METHODS OF COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE WITH CONVENTIONAL BIOMEDICINE AND FUNCTIONAL MEDICINE BY: 1. OFFERING INTEGRATIVE MEDICINE TREATMENTS TO SUFFERERS OF MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS (ME) AND CHRONIC FATIGUE SYNDROME (CFS) AND IN DUE COURSE TO OTHER SUFFERERS OF SERIOUS AND CHRONIC ILLNESSES. 2. RESEARCHING THE MOST EFFECTIVE EVIDENCE BASED INTERVENTIONS FOR ME/CFS AND OTHER CHRONIC ILLNESSES IN ORDER TO FURTHER DEVELOP THE EFFECTIVENESS OF OUR INTEGRATIVE MEDICINE APPROACH. 3. RAISING AWARENESS OF THE ROLE OF INTEGRATIVE MEDICINE IN OPTIMAL HEALING FOR SUFFERERS OF ME/CFS AND OTHER CHRONIC ILLNESSES. 4. PROMOTING BEST PRACTICE OF INTEGRATIVE MEDICINE AND PATIENT CARE.
Maes buddion
THE UK AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BICKERTON HOUSE
25-27 BICKERTON ROAD
LONDON
N19 5JT
- Ffôn:
- 08452261762
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window