Hanes ariannol BRITAIN YEARLY MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS)
Rhif yr elusen: 1127633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.19m | £17.18m | £16.09m | £9.98m | £9.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.75m | £13.93m | £12.03m | £8.75m | £12.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.34m | £406.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.53m | £10.14m | £12.81m | £7.35m | £4.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.91m | £5.08m | £1.53m | £886.00k | £2.74m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £337.00k | £307.00k | £70.00k | £95.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.42m | £1.65m | £1.68m | £1.65m | £1.82m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.75m | £7.39m | £7.89m | £7.35m | £1.66m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.43m | £9.05m | £9.00m | £6.84m | £7.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.32m | £4.88m | £3.03m | £1.91m | £4.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.03m | £1.14m | £1.06m | £547.00k | £756.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.12m | £1.12m | £1.14m | £1.78m | £1.47m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £66.00k | £116.00k | £62.00k | £177.00k | £217.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.