Dogfen lywodraethu BRITAIN YEARLY MEETING OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS)
Rhif yr elusen: 1127633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 MAY 2006 AS AMENDED ON 02 DEC 2006 AS AMENDED ON 05 JUL 2008 AS AMENDED ON 07 AUG 2014 AS AMENDED ON 06 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF BRITAIN YEARLY MEETING IS THE FURTHERANCE OF THE GENERAL RELIGIOUS AND CHARITABLE PURPOSES OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) IN BRITAIN AND BEYOND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.