Hanes ariannol FAMILIES NEED FATHERS BOTH PARENTS MATTER CYMRU

Rhif yr elusen: 1134723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.46k £67.66k £78.71k £96.44k £90.72k
Cyfanswm gwariant £34.32k £44.94k £68.72k £85.94k £89.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.85k N/A N/A N/A N/A