UPCHURCH CRICKET CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cricket Club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Taylor | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Paul Carlton | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.26k | £55.71k | £58.01k | £107.68k | £155.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.99k | £49.44k | £57.71k | £89.48k | £144.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 27 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE SPORT OF CRICKET AT ALL LEVELS WITHIN THE COMMUNITY AND WITHIN THE SPORT, PROVIDING OPPORTUNITIES FOR RECREATION, COACHING AND COMPETITION. TO MANAGE THE FACILITY OF UPCHURCH CRICKET CLUB. TO ENSURE THAT ALL MEMBERS, PLAYING AND NON-PLAYING, ABIDE BY THE ECB CODE OF CONDUCT WHICH INCORPORATES THE SPIRIT OF CRICKET AND BY THE LAWS OF CRICKET. TO ENSURE A DUTY OF CARE TO ALL MEMBERS OF THE CLUB BY ADOPTING AND IMPLEMENTING THE ECB 'SAFE HANDS - CRICKET'S POLICY FOR SAFEGUARDING CHILDREN' AND ANY FUTURE VERSIONS OF THE POLICY. TO ENSURE A DUTY OF CARE TO ALL MEMBERS OF THE CLUB BY ADOPTING AND IMPLEMENTING THE ECB CRICKET EQUITY POLICY AND ANY FUTURE VERSIONS OF THE POLICY. TO ENCOURAGE AIL MEMBERS TO PARTICIPATE FULLY IN THE ACTIVITIES OF THE CLUB.
Maes buddion
UPCHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLYWELL LANE
UPCHURCH
SITTINGBOURNE
ME9 7HN
- Ffôn:
- 01634 262475
- E-bost:
- upchurchcricketclub@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window