Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BINLEY COVENTRY
Rhif yr elusen: 1127406

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV JONATHAN PAUL TAYLOR | Cadeirydd | 23 November 2014 |
|
|
||||
Rev James Edward Matthew Bremner | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Raymond George Schoolar | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
John Leslie Owen | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Richard William Bromley | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Carolyn Lesley Murray | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Allen | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Sherry | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
ALISON JANE GRIMWOOD | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
BRIAN LESLIE SLATER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.