THE BALFOUR BEATTY CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Shaping Better Futures supports underrepresented and hard to reach groups through advice, training, education and other activities as a means of encouraging and helping them develop skills and capabilities to enter employment related to construction and infrastructure. We also support local community regeneration for the public benefit through advice and/or physical or environmental improvements.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
- 03 Rhagfyr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- Shaping Better Futures - The Balfour Beatty Charitable Trust (Enw gwaith)
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.36k | £120.97k | £110.84k | £107.15k | £100.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.41k | £150.22k | £66.85k | £93.74k | £91.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 27 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 27 Awst 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 17 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | 17 Hydref 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 8 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF YOUNG PEOPLE SUFFERING FROM DISADVANTAGE BY ASSISTING WITH THE PROVISION OF ADVICE, TRAINING AND EDUCATION AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF ENCOURAGING AND HELPING THEM TO DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO ENTER AND PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window