Hanes ariannol RESTLESS DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1127488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.46m | £10.75m | £8.07m | £8.73m | £7.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.45m | £10.97m | £7.83m | £8.98m | £8.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.10m | £1.73m | £53.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.41m | £3.70m | £1.22m | £374.13k | £398.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.46m | £872.00k | £1.33m | £2.04m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £9.88m | £6.74m | £6.69m | £6.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.14m | £10.64m | £7.61m | £8.35m | £7.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £303.00k | £334.00k | £216.00k | £633.00k | £759.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £25.00k | £23.00k | £31.00k | £41.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £642.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.