ymddiriedolwyr Families Together Suffolk
Rhif yr elusen: 1127760
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Diana Lilian Read | Cadeirydd | 21 January 2014 |
|
|
||||
Susan Holden | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Helen Jackson | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|||||
Colin Lay | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Glynis Margaret Tryon | Ymddiriedolwr | 02 February 2015 |
|
|
||||
KATHRYN SANSOM | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.