THE FURNITURE HELPLINE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furniture Helpline is a community reuse charity. We collect good quality donated furniture, household and white goods and provide them free or at low cost to people in need, on low incomes, in crisis and the general public. Wherever possible we repair, refurbish and recycle. FHL welcomes people to join the team and offers active, interesting and skilled work for volunteers and trainees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Pidgeon | Cadeirydd | 18 December 2014 |
|
|
||||
Simon Allister Nardecchia | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Peter Hugh Miles Robinson | Ymddiriedolwr | 12 August 2023 |
|
|
||||
Janice Elizabeth Roberts | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
ELIZABETH AUDREY CARTWRIGHT OBE | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||
Geoffrey Gransden Martin | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.98k | £278.31k | £171.04k | £187.36k | £192.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.69k | £179.39k | £201.01k | £176.11k | £177.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £97.12k | £15.76k | N/A | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Chwefror 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Chwefror 2021 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 NOVEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 29 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES. 2 THE CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH RE-CYCLING FURNITURE, APPLIANCES AND OTHER HOUSEHOLD ITEMS. 3 THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGH FIT, INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT. 4 THE FURTHERANCE OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Furniture Helpline
Passfield Business Centre
Lynchborough Road
Passfield
LIPHOOK
Hampshir
- Ffôn:
- 01420489000
- E-bost:
- info@fhl.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window