GURU NANAK GURDWARA AND SIKH CULTURAL CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Sikh religion. To promote an understanding of, and respect for, the Sikh religion. To promote any charitable purpose for the benefit of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 14 Awst 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASHMIR SINGH | Cadeirydd | 15 June 2012 |
|
|
||||
Suinder Singh | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Gurbhej Singh Sandhu | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Manjit Singh Khattra | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Amrick Singh Devgon | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
KAKA SINGH | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
SUKDEV SINGH | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|
||||
PRITPAL SINGH | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||
SANTOKH SINGH GARCHA | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
PARMINDER SINGH CHEEMA | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
JOGINDER SINGH KULLAR | Ymddiriedolwr | 17 November 2011 |
|
|
||||
SOHAN SINGH GREWAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.36k | £83.58k | £115.71k | £93.83k | £90.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.92k | £66.39k | £48.00k | £40.95k | £71.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Tachwedd 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Tachwedd 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ionawr 2022 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Ionawr 2022 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE SIKH RELIGION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE OBSERVATION AND PROMOTION OF THE PRINCIPLES OF THE GURU GRANTH SAHIB JI. 2. TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE SIKH FAITH AND THE PRINCIPLES OF THE REHAT MARYADA. 3. TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE AREA OF BENEFIT AND IN PARTICULAR, WITHOUT PREJUDICE TO THE FOREGOING, THE SIKH COMMUNITY, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SIKH COMMUNITY AND LOCAL AUTHORITIES AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON PURPOSE TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR LEISURE AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID COMMUNITY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 LIVERPOOL ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST4 1AQ
- Ffôn:
- 01782847897
- E-bost:
- president@gurunanaktemple.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window