Hanes ariannol YORK CARERS CENTRE

Rhif yr elusen: 1127644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £489.22k £521.96k £633.76k £689.48k £664.87k
Cyfanswm gwariant £494.39k £497.33k £605.24k £622.25k £658.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £444.29k £437.76k £464.58k £494.78k £481.29k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.91k N/A £8.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £13.50k £5.63k £10.38k £10.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £66 £1.03k £1.78k £2.91k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £508.40k £627.10k £677.32k £645.68k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £5.69k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £497.33k £605.24k £622.25k £658.09k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.07k £2.38k £3.54k £3.01k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0