Ymddiriedolwyr MAKE SOME NOISE LTD
Rhif yr elusen: 1127578

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Senior | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|
||||
Victoria Jayne Whitmore | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Bryony Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Malik Sohrab Uduman | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Julie Tanner | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Rosie Milsom | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Nathan Rhys Harrington-Jones | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.