ymddiriedolwyr DISABILITY ACTION GROUP (NORTH DORSET)
Rhif yr elusen: 1127582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLYN CARTER | Cadeirydd | 11 December 2013 |
|
|
||||
Iain Wingate | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Alan Michael Elford | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Bray | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Lorna Joan Hill | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Peter William Collins | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Sheila Nicola Brown | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.