SAI TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hold community get togethers where prayers are carried out and food servings are provided.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKI PATEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
NAIMISHA PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIKITA PATEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.30k | £25.09k | £31.90k | £42.37k | £39.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.19k | £18.71k | £17.76k | £42.58k | £28.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION INCLUDING RELIGIOUS AND SPIRITUAL EDUCATION OF THE PUBLIC ESPECIALLY CHILDREN AND YOUNG IN THE LONDON BOROUGH OF BALING AND SURROUNDING DISTRICTS, IN HUMAN VALUES PROGRAMMES BASED ON TEACHINGS INITIATED BY THE GURU KNOWN AS SHRI SAI BABA 2) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP PARTICULARLY OF THE ELDERLY, SICK, INFIRM OR PERSONS SUFFERING FROM POVERTY BY SUCH CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES DETERMINE 3) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF EALING AND SURROUNDING DISTRICTS THROUGH THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL -WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
BALING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1496 GREENFORD ROAD
GREENFORD
UB6 0HP
- Ffôn:
- 02084221130
- E-bost:
- nikitaviki@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window